香港历任行政长宫
㈠ 香港回归后的历任行政长官
1、董建华(TungChee-hwa)1997年7月1日—2002年6月30日
2、董建华(TungChee-hwa)2002年7月1日—2005年3月12日
署理特首曾荫权(DonaldTsangYam-kuen)2005年3月12日—2005年6月2日
署理特首唐英年(HenryTangYing-yen)2005年6月2日—2005年6月21日
续任特首曾荫权(DonaldTsangYam-kuen)2005年6月21日—2007年6月30日
3、曾荫权(DonaldTsangYam-kuen)2007年7月1日—2012年6月30日
4、梁振英(LeungChun-ying)2012年7月1日—2017年6月30日
5、林郑月娥(CarrieLamChengYuet-ngor)2017年7月1日—
(1)香港历任行政长宫扩展阅读:
香港特别行政区行政长官的职务责任
1、领导香港特别行政区政府;
2、执行香港基本法和香港特别行政区法律;
3、签署、公报并向中央人民政府备案由香港立法会通过的法案和政府的行政指令;
4、建议中央任命或免去主要官员、各级法院法官及公职人员的职务;
5、赦免或减轻刑事罪犯的刑罚及处理请愿、申诉事项。
㈡ 香港特别行政区历任行政长官
最具代表性的香港历史人物如下...
港督:
香港总督(简称港督),殖民地时期(1841年-1997年)英国派驻香港的英王代表,共历28任(另有3任日治时期的港督,是日本人,共计31任)。香港回归中国后此职大致由行政长官取代。
1843年,《英王制诰》颁布,宣布设置香港殖民地。英王是香港的最高统治者,总督则是英王的全权代表,兼任香港三军司令。港督的权力很大,主持香港的行政机关行政局和立法机关立法局,两局的议员都是由港督任命。直至1991年才有第一次立法会直选选出部分议员。早期的港督都是由英国殖民地部官员出任,1971年以后港督大多是外交官出身(麦理浩勋爵是第一位);最后一任港督彭定康则是政治家,曾任英国保守党党魁。
历任港督列表
中文名 英文 任期
砵甸乍爵士,又译璞鼎查 Sir Henry POTTINGER 1843年6月23日-1844年5月8日
戴维斯爵士,又译爹核士 Sir John Francis DAVIS 1844年5月8日-1848年3月21日
文咸爵士,又译般咸 Sir Samuel George BONHAM 1848年3月21日-1854年4月13日
宝宁爵士 Sir John BOWRING 1854年4月13日-1859年9月9日
夏乔士·罗便臣爵士,后为乐善美勋爵 Sir Hercules ROBINSON, later the Lord Rosmead 1859年9月9日-1865年3月11日
麦当奴爵士 Sir Richard Graves MACDONNELL 1866年3月11日-1872年4月16日
坚尼地爵士 Sir Arthur Edward KENNEDY 1872年4月16日-1877年4月22日
轩尼诗爵士 Sir John Pope HENNESSY 1877年4月22日-1883年3月30日
宝云爵士 Sir George Ferguson BOWEN 1883年3月30日-1887年10月6日
德辅爵士 Sir George William DES VOEUX 1887年10月6日-1891年12月10日
威廉·罗便臣爵士 Sir William ROBINSON 1891年12月10日-1898年11月25日
卜力爵士 Sir Henry Arthur BLAKE 1898年11月25日-1903年7月29日
弥敦爵士 Sir Matthew NATHAN 1904年7月29日-1907年7月29日
卢吉勋爵,又译卢嘉或卢押 Lord Federick LUGARD 1907年7月29日-1912年3月
梅含理爵士 Sir Francis Henry MAY 1912年7月24日-1919年9月30日
司徒拔爵士 Sir Reginald Edward STUBBS 1919年9月30日-1925年11月1日
金文泰爵士 Sir Cecil CLEMENTI 1925年11月1日-1930年5月9日
贝璐爵士 Sir William PEEL 1930年5月9日-1935年12月12日
郝德杰爵士 Sir Andrew CALDECOTT 1935年12月12日-1937年10月28日
罗富国爵士 Sir Geoffry Alexander Stafford NORTHCOTE 1937年10月28日-1941年9月10日
杨慕琦爵士 Sir Mark Aitchison YOUNG 1941年9月10日-12月25日
香港沦陷,香港日治时期
酒井隆中将 Lieutenant General Takashi Sakai
新见政一将军 General Masaichi Niimi 1941年12月25日-1942年2月20日
矶谷廉介中将 Lieutenant General Rensuke Isogai 1942年2月20日-1944年12月24日
田中久一中将 Lieutenant General Hisaichi Tanaka 1945年2月1日-1945年8月15日
日治时期结束,英国复权
杨慕琦爵士复任 Sir Mark Aitchison YOUNG 1946年5月1日-1947年7月25日
葛量洪爵士 Sir Alexander William George Herder GRANTHAM 1947年7月25日-1958年1月23日
柏立基爵士 Sir Robert Brown BLACK 1958年1月23日-1964年4月14日
戴麟趾爵士 Sir David Clive Crosble TRENCH 1964年4月14日-1971年11月19日
麦理浩爵士,后为勋爵 Sir Murray MacLEHOSE, later the Lord MacLehose 1971年11月19日-1982年5月20日
尤德爵士,于任内病逝。Sir Edward YOUDE 1982年5月20日-1986年12月4日
钟逸杰爵士[署理] Sir David AKERS-JONES[Acting] 1986年12月4日-1987年4月9日
卫奕信爵士,后为勋爵 Sir David WILSON, later the Lord Wilson 1987年4月9日-1992年7月9日
彭定康,后为勋爵 Christoper Francis PATTEN, later the Lord Patten 1992年7月9日-1997年6月30日
㈢ 目前香港的行政长官是谁
香港特别行政区历任行政长官: 1、第一任:董建华(1997—2005)(两届)董建华,男,汉族,1937年5月生,浙江舟山人,英国利物浦大学毕业,大学学历,曾任香港特别行政区行政长官。 2、第二任:曾荫权(2005—2012)(两届) 曾荫权,男,汉族,1944年10月7日生于香港,祖籍广东南海,香港华仁书院预科毕业,大学学历,称号 太平绅士 ,曾任香港特别行政区行政长官。 3、第三任:梁振英(2012—2017)梁振英,男,汉族,1954年8月12日生于香港,祖籍山东威海,布里斯托理工学院毕业,大学学历。 4、第四任:林郑月娥(2017至今)林郑月娥(Carrie Lam Cheng Yuet-ngor),1957年5月13日出生,大紫荆勋章,毕业于嘉诺撒圣方济各书院,其后升读香港大学。1980年取得社会科学学士学位,同年加入政府成为政务主任,并于2006年9月晋升为首长级甲一级政务官。2007年由公务员转为问责官员,出任香港特别行政区政府新成立的发展局局长。2012年6月,国务院任命其为香港政务司司长。注:(1)2005年3月12日至6月2日期间,因行政长官董建华请辞,由当时政务司司长曾荫权署理行政长官。(2)2005年6月2日至6月21日期间,因署理行政长官曾荫权参选行政长官竞选,由当时财政司司长唐英年署理行政长官。一、香港特别行政区 香港(粤拼:hoeng1 gong2;英文:Hong Kong;普通话拼音:xiāng gǎng;缩写:HK),简称“港”,全称为中华人民共和国香港特别行政区(HKSAR)。地处中国华南地区,珠江口以东,南海沿岸,北接广东省深圳市,西接珠江,与澳门特别行政区、珠海市以及中山市隔着珠江口相望。香港是一座高度繁荣的国际大都市,全境由香港岛、九龙半岛、新界等3大区域组成,管辖陆地总面积1104.32平方公里,截至2014年末,总人口约726.4万人,人口密度居全世界第三。香港自古以来就是中国的领土。1842-1997年间,香港曾为英国殖民地。二战以后,香港经济和社会迅速发展,不仅被誉为“亚洲四小龙”之一,更成为全球最富裕、经济最发达和生活水准最高的地区之一。 1997年7月1日,中华人民共和国正式恢复对香港行使主权,香港特别行政区成立。中央拥有对香港的全面管治权,香港保持原有的资本主义制度和生活方式,并可享受外交及国防以外所有事务的高度自治权。“一国两制”、“港人治港”、高度自治是中国政府的基本国策。香港是全球第三大金融中心,重要的国际金融、贸易和航运中心,与纽约、伦敦并称为“纽伦港”,是全球最自由经济体和最具竞争力城市之一,在世界享有极高声誉,被GaWC评为世界一线城市。香港是中西方文化交融之地,把华人智慧与西方社会制度优势合二为一,以廉洁的政府、良好的治安、自由的经济体系及完善的法制闻名于世,有“东方之珠”、“美食天堂”和“购物天堂”等美誉。
㈣ 香港,澳门的历届行政长官
香港历任:董建华 1997--2004
香港现任:曾荫权 2004至今
澳门现任:何厚骅 1999年至今
㈤ 香港特别行政区历任行政长官是哪些人
截止目前,香港特别行政区行政长官一共有5任,分别如下:
1、第一任:董建华(Tung Chee-hwa),任期时间:1997年7月1日—2002年6月30日;
2、第二任:董建华(Tung Chee-hwa),任期时间:2002年7月1日—2005年3月12日;
3、第三任:曾荫权(Donald Tsang Yam-kuen),任期时间:2007年7月1日—2012年6月30日;
4、第四任:梁振英(Leung Chun-ying),任期时间:2012年7月1日—2017年6月30日;
5、第五任:林郑月娥(Carrie Lam Cheng Yuet-ngor) ,任期时间:2017年7月1日—至今。
(5)香港历任行政长宫扩展阅读
1、香港特别行政区行政长官(又称香港特区首长,简称香港特首;英语:The Chief Executive of the Hong Kong Special Administrative Region,简称CE),由分别来自38个界别分组,代表不同行业、专业、劳工、社会服务团体及区域组织的1200人组成的选举委员会选出,中华人民共和国国务院任命。
2、香港特别行政区行政长官的职责如下:
(1)领导香港特别行政区政府;
(2)执行香港基本法和香港特别行政区法律;
(3)签署、公报并向中央人民政府备案由香港立法会通过的法案和政府的行政指令;
(4)建议中央任命或免去主要官员、各级法院法官及公职人员的职务;
(5)赦免或减轻刑事罪犯的刑罚及处理请愿、申诉事项。
参考资料来源:网络—香港特别行政区行政长官、网络—《中华人民共和国香港特别行政区基本法》
㈥ 香港历任行政长官是谁
1、董建华(TungChee-hwa)1997年7月1日—2002年6月30日。
2、董建华(TungChee-hwa)2002年7月1日—2005年3月12日。
3、曾荫权(DonaldTsangYam-kuen)2007年7月1日—2012年6月30日。
4、梁振英(LeungChun-ying)2012年7月1日—2017年6月30日。
5、林郑月娥(CarrieLamChengYuet-ngor)2017年7月1日—今。
(6)香港历任行政长宫扩展阅读
根据《基本法》的规定,行政长官由选举委员会选举产生。1997年第一届行政长官由第一届的选举委员会选出,成员1200人,中央政府任命。2002年第2届特首由同一选举委员会选出。2005年第2届特首补选已于2005年7月10日举行,选举委员会成员大致与原有的相同。
有缺位的选举委员会委员由与立法会同一功能组别的选民(各界别合共160,000人)选出。2007第3届特首选举内容仍未有定案,唯2004年4月26日的第10届人大常务委员会第九次会议已否定了2007年普选特首、2008年普选立法会的可能。
㈦ 香港特区行政长官是谁
历任香港特别行政区行政长官
第一届董建华 ( 1997.07.01-2002.06.30 )
第二届董建华 ( 2002.07.01-2005.03.12 )
董建华于第回二任特首答任期内辞去特首职务。
2005年3月12日至2005年6月2日,时任政务司司长曾荫权署理特首。
2005年6月2日至6月21日,时任财政司司长唐英年署理特首。
第二届曾荫权 ( 2005.06.21-2007.06.30 )
2005年6月21日至2007年6月30日,曾荫权补任第二任特首。
第三届曾荫权 ( 2007.07.01-2012.06.30 任期尚未结束 )
第四届梁振英 ( 2012.07.01-2017.6.30现任 )
㈧ 倪少杰的香港名人倪少杰
20世纪50至60年代,香港投资环境良好。内地企业家携带大量资金和技术南来,而东南亚各国于第二次世界大战后,对消费品需求甚殷,这既给香港工业创造飞跃发展的条件,又为香港工业开辟广阔前景。倪少杰眼光锐利,预见今后香港工业出口将会代替一般南北商品的进出口及转口贸易。于是他便抓住这有利时机,积极投入工业界。由于他善于运用高新技术和科学经营管理,业务蒸蒸日上,遂奠下了他在工业界的事业基础,经过几十年的拼搏和开拓,终于取得了辉煌的成就。他现任香港日丰企业有限公司、欧亚机器工程有限公司、高中地产有限公司、北京金业畜产有限公司董事主席。
倪少杰学识渊博,见解精辟,跻身于香港工业界不久,便露头角。70年代末他曾代表香港中华厂商联合会率领香港厂商代表团赴英国伦敦,参加英国工业展览会,拓展香港制品的海外市场。在英期间,复代表香港厂商与英国海关当局进行谈判,争取港货外销之特惠权益,并解决与此相关之贸易纠纷,取得良好的效果,受到香港中华厂商联合会致电祝贺,于是声誉鹊起。1978年至1985年担任香港中华厂商联合会会长期间,他成功地主持重建中华厂商会大厦,使这座楼高27层、气派恢宏的厂商大厦屹立于中区闹市,为厂商联合会奠定了长期发展的经济基础,使它更具有丰裕资力从事多项拓展市场的活动。尤为重要的是,他向香港政府提出了多项具有建设性的工业政策主张。早在70年代,他便极力提出香港工业基础仍未稳定,港府应制定一套工业变革之长远策略,逐步引导工业走向高科技,高增值的整体政策,以适应新环境及新市场需求,使香港制造业得到进一步巩固和发展;同时,提出香港政府应从施政上扶助香港制造业的转型提升。这些主题已先后陆续被香港政府接纳成为施政方针。
由于倪少杰对社会和香港工商业发展作出了巨大的贡献,香港政府于1980年委任他为太平绅士。1985年6月,又获得英女皇颁发O.B.E英帝国勋衔的殊荣。
1985年10月,他代表工业界进入香港立法局为议员,并连续多年出任该局工业及贸易事务委员会主席,还历任香港贸易发展委员会委员、香港职业训练局副主席。及后,又荣任香港中华厂商联合会名誉会长、潮州商会名誉顾问、香港普宁同乡联谊会荣誉顾问。在香港回归祖国前夕,他荣任香港特别行政区筹委会预备工作委员会委员、香港事务顾问、全国人民代表大会香港特别行政区筹备委员会委员,并担任筹委会第一任行政长宫小组港方召集人。
倪少杰先生虽长住香港,仍很关心祖籍家乡的文教卫生事业建设。80年代初期,普宁华侨中学复校后,他荣任普宁华侨中学第二届董事会名誉副董事长。1986年普宁华侨医院筹建会成立,他任该会顾问,积极提供建议意见,促进普宁华侨医院筹建工作的顺利开展。
㈨ 香港特别行政区行政长官的历任行政长官是谁
截止目前,香港特别行政区行政长官一共有5任,分别如下:
1、第一任:董建华( Chee-hwa),任期时间:1997年7月1日—2002年6月30日;
2、第二任:董建华(Tung Chee-hwa),任期时间:2002年7月1日—2005年3月12日;
3、第三任:曾荫权(Donald Tsang Yam-kuen),任期时间:2007年7月1日—2012年6月30日;
4、第四任:梁振英(Leung Chun-ying),任期时间:2012年7月1日—2017年6月30日;
5、第五任:林郑月娥(Carrie Lam Cheng Yuet-ngor) ,任期时间:2017年7月1日—至今。
(9)香港历任行政长宫扩展阅读
1、香港特别行政区行政长官(又称香港特区首长,简称香港特首;英语:The Chief Executive of the Hong Kong Special Administrative Region,简称CE),由分别来自38个界别分组,代表不同行业、专业、劳工、社会服务团体及区域组织的1200人组成的选举委员会选出,中华人民共和国国务院任命。
2、香港特别行政区行政长官的职责如下:
(1)领导香港特别行政区政府;
(2)执行香港基本法和香港特别行政区法律;
(3)签署、公报并向中央人民政府备案由香港立法会通过的法案和政府的行政指令;
(4)建议中央任命或免去主要官员、各级法院法官及公职人员的职务;
(5)赦免或减轻刑事罪犯的刑罚及处理请愿、申诉事项。
参考资料来源:网络—香港特别行政区行政长官、网络—《中华人民共和国香港特别行政区基本法》
㈩ 历届香港和澳门特别行政区行政长官是谁
香港:
第一届:董建华
第二届:董建华(后由于健康问题,由曾荫权代理)
第三届:曾荫权(至今)
澳门:
第一届:何厚铧
第二届:何厚铧
第三届:崔世安(已经获胜,于年底上任)